Gemeindevertreter/-innen |
Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Wasbek | FD | FD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Gemeindevertretung der Gemeinde Wasbek | FD | FD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wasbek | FD | FD Vertreter | Vertreter | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Schulverband | FD | FD Vertreter | Vertreter | 01.06.2013 | 13.06.2018 | von 01.06.2013 bis 13.06.2018 |
Wahlprüfungsausschuss | FD | FD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten der Gemeinde Wasbek | FD | FD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.06.2018 | 31.05.2023 | von 13.06.2018 bis 31.05.2023 |
Sparkasse Hohenweststedt | FD | FD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.06.2018 | | von 13.06.2018 |
Bürgerliche Mitglieder |
Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Wasbek | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | | 31.05.2013 | bis 31.05.2013 |